据中国人民代表大会网消息,2月24日,十三届全国人大常委会第三十九次会议决定,免去唐一军的武汉婚姻调查公司司法部部长职务。 任命贺荣(女)为司法部部长。
来源:中国人大网
资料显示,贺荣1962年10月出生,山东临邑人,曾任北京市高级人民法院副院长、党组副书记、最高人民法院审判委员会副部级专职委员、最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员等职,2017年陕西省委常委、省纪委书记,2018年陕西省法院
贺荣资料图
2020年,贺荣重返最高人民法院工作,任最高法国党组副书记、负责日常工作的北京收账公司副院长(正部长级)、审判委员会委员、一级大法官。 她是第十九届中央纪委委员,第二十届中央委员。
唐一军资料图
唐一军生于1961年3月,山东莒县人,曾任辽宁省省长、司法部部长等职,他已于1月任江西省政协党组书记、主席。
贺荣同志简历
贺荣,女,汉族,1962年10月生,山东临邑人,1984年8月参加工作,1984年6月加入中国共产党,中国政法大学诉讼法学专业毕业,研究生学历,法学博士。
现任最高人民法院党组副书记、负责日常工作的副院长(正部长级)、审判委员会委员、一级大法官。
1980.09-1984.08在中国政法大学法律系经济法学专业学习,获法学学士学位
1984.08-1994.07北京市高级人民法院刑一庭,研究室书记员、助理审判员
1994.07-1998.06北京市高级人民法院研究室副主任、审判员(其间: 1995.09-1998.01中央党校研究生法学专业在职研究生学习) )。
1998.06-2001.07北京市高级人民法院审判员、研究室主任、审判委员会委员
2001.07-2007.05北京市高级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员(其间2002.09-2004.07赴澳大利亚悉尼科技大学法学院民商法学专业在职研究生学习,获法学硕士学位。 2004.03-2006.06中国政法大学诉讼法学专业在职研究生学习并获得法学博士学位2005.10-2006.10任北京市朝阳区人民政府副区长2006.09-2007.01中央党校地区厅级干部研修班学习)
2007.05-2010.02北京市第二中级人民法院院长、党组书记
2010.02-2011.12北京市高级人民法院副院长、党组副书记(其间: 2010.03-2010.07中央党校中青年干部培训一班学习) )。
2011.12-2013.09最高人民法院审判委员会副部级专职委员
2013.09-2013.10最高人民法院党组成员、审判委员会副部级专职委员
2013.10-2017.03最高人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员
2017.03-2018.01陕西省委常委、省纪委书记
2018.01-2018.03陕西省委常委、省纪委书记、省监察委员会主任
2018.03-2020.04陕西省委副书记、省委党校校长,中国延安干部学院第一副院长(学院理事会副理事长(2018.05 ) )。
2020.04-最高人民法院党组副书记、负责日常工作的副院长(正部长级)、审判委员会委员、一级大法官
中国共产党第十九届中央纪律检查委员会委员,中国共产党第二十届中央委员会委员,中国共产党第十九届、第二十届代表,十三届全国人大代表
来源:长安街知事
微信编辑:佳思敏
校对:网球
单击下载以获取更多信息